今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
联合首席执行官 |
2017-05-01 |
-- |
|
联合首席执行官 |
2017-10-01 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-11-11 |
-- |
|
副总裁 |
2020-12-31 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
资深副总裁 |
2021-06-30 |
-- |
|
财务负责人 |
2023-02-09 |
-- |
|
资深副总裁 |
2023-02-09 |
-- |
|
核心技术人员 |
2022-06-30 |
-- |
|
副总裁 |
2022-06-30 |
-- |
|
核心技术人员 |
2022-06-30 |
-- |
|
副总裁 |
2022-06-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第0届董事会 起始日期:2020-12-31 终止日期:2021-04-13
|
|||
执行董事 |
2023-06-28 |
2023-07-17 |
|
董事长 |
2022-03-17 |
2023-07-17 |
|
执行董事 |
2020-06-23 |
2023-06-28 |
|
代理董事长 |
2021-09-04 |
2022-03-17 |
|
执行董事 |
2023-06-28 |
2024-06-28 |
|
董事长 |
2023-07-17 |
2026-06-27 |
|
执行董事 |
2024-06-28 |
2026-06-27 |
|
董事长 |
2020-06-23 |
2021-09-04 |
|
副董事长 |
2023-05-11 |
2023-07-17 |
|
执行董事 |
2023-05-11 |
2023-06-28 |
|
执行董事 |
2020-06-23 |
2022-03-17 |
|
副董事长 |
2021-06-25 |
2021-11-11 |
|
执行董事 |
2021-06-25 |
2021-11-11 |
|
执行董事 |
2021-06-25 |
2022-08-11 |
|
执行董事 |
2019-06-21 |
2021-11-11 |
|
非执行董事 |
2020-06-23 |
2021-05-12 |
|
非执行董事 |
2024-06-28 |
2026-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-06-25 |
2024-06-28 |
|
非执行董事 |
2018-06-22 |
2021-04-29 |
|
非执行董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非执行董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-24 |
2022-11-10 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2022-06-24 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2021-11-11 |
|
非执行董事 |
2021-06-25 |
2023-06-28 |
|
非执行董事 |
2021-06-25 |
2023-05-11 |
|
非执行董事 |
2022-11-10 |
2023-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2020-06-23 |
2022-08-11 |
|
独立非执行董事 |
2019-06-21 |
2020-12-31 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-25 |
2024-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-28 |
2026-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-25 |
2024-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2022-06-24 |
2025-06-23 |
|
独立非执行董事 |
2020-06-23 |
2021-11-11 |
|
独立非执行董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2022-08-11 |
2023-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-25 |
2022-06-24 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
↑返回页顶↑ |